3月10日下午,@吉林发布消息,吉林省委决定,总督学、省教育厅党组成员岳强兼任吉林农业科技学院党委书记;免去张立峰的吉林农业科技学院党委书记职务。
公开资料显示,此次被免职的张立峰出生于1967年9月,吉林扶余人,曾在吉林省农业大学、吉林省体育学院工作,2017年1月任吉林农业科技学院院长,2020年10月转任学院党委书记。
图片来源:吉林农业科技学院公众号
此次兼任吉林农业科技学院党委书记的岳强出生于1964年1月,曾任吉林省教育厅人事处副处长、处长,省招生委员会办公室主任,省教育厅副厅长、党组成员,2019年5月任吉林省政府总督学(正厅长级)。